Conor Wilkinson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-17 | Colchester United | Solihull Moors | Transferencia gratuita | - |
2024-01-03 | Motherwell | Colchester United | Desconocido | - |
2023-07-04 | Walsall | Motherwell | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Leyton Orient | Walsall | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | Dagenham & Redbridge | Leyton Orient | Desconocido | - |
2019-01-17 | Gillingham | Dagenham & Redbridge | Transferencia gratuita | - |
2019-01-07 | Dagenham & Redbridge | Gillingham | Desconocido | - |
2018-11-01 | Gillingham | Dagenham & Redbridge | Préstamo | - |
2017-06-29 | Bolton Wanderers | Gillingham | Desconocido | - |
2017-01-27 | Chesterfield | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2017-01-04 | Chesterfield | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2016-08-31 | Bolton Wanderers | Chesterfield | Préstamo | - |
2016-06-01 | Portsmouth | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2016-03-23 | Bolton Wanderers | Portsmouth | Préstamo | - |
2016-02-26 | Bolton Wanderers | Newport County | Préstamo | - |
2016-02-21 | Newport County | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2016-01-21 | Bolton Wanderers | Newport County | Préstamo | - |
2016-01-05 | Barnsley | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2015-07-10 | Bolton Wanderers | Barnsley | Préstamo | - |
2015-06-01 | Oldham Athletic | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2015-02-02 | Bolton Wanderers | Oldham Athletic | Préstamo | - |
2014-10-12 | Oldham Athletic | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2014-09-12 | Bolton Wanderers | Oldham Athletic | Préstamo | - |
2014-03-11 | Torquay United | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2013-12-03 | Chester | Bolton Wanderers | Desconocido | - |
2013-11-01 | Bolton Wanderers | Chester | Préstamo | - |
2013-07-01 | Millwall | Bolton Wanderers | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga dos 2019/2020 | 2019-10-13 | 2019-10-27 |
Liga Uno 2017/2018 | 2017-08-13 | 2017-09-03 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
League Trophy de Fútbol | Campeón | 1x | ||
Liga Uno | Subcampeón | 3x |
Conor Wilkinson tiene 29 años, nasció el 23 enero 1995, en London, England.
El nombre completo es Conor Wilkinson.
Conor Wilkinson joga atualmente en Solihull Moors, em England .
Conor Wilkinson juega en la posición de Delantero.
Solihull Moors - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | K. Bertschin | 67 | ||
c | J. Shan | indef. | ||
c | A. Whing | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Aaron Flahavan | indef. | |||
Laurie Walker | 34 | |||
Defender | ||||
James Clarke | 24 | |||
Finn Howell | indef. | |||
Jacob Pinnington | indef. | |||
Joe Newton | 23 | |||
Oliver Tipton | 21 | |||
Alex Whitmore | 29 | |||
Kyle Morrison | indef. | |||
Jordan Tunnicliffe | 30 | |||
Midfielder | ||||
John Bostock | 32 | |||
Sam Bowen | 23 | |||
Joss Labadie | 34 | |||
Mathew Warburton | 32 | |||
Jamey Osborne | 32 | |||
Attacker | ||||
Jack Stevens | 23 | |||
Tahvon Campbell | 27 | |||
James Gale | indef. | |||
Conor Wilkinson | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ESP GBR DEU ITA PRT FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR EUR EUR SOU MUN EUR EUR AFR SOU MUN N/C MUN MUN EUR EUR MUN N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN SOU SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
EUR EUR ASI AFR N/C SOU OCE N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |